Beiratsmitglieder |
Beirat der Unteren Naturschutzbehörde | LNU | LNU 1. stellv. Beiratsvorsitzender | 1. stellv. Beiratsvorsitzender | 01.03.2013 | 31.10.2020 | von 01.03.2013 bis 31.10.2020 |
Jagdbeirat | Naturschutz | Naturschutz Mitglied im Beirat | Mitglied im Beirat | 15.06.2015 | | von 15.06.2015 |
Beirat Bürgerbeteiligung | LNU | LNU stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 12.03.2018 | 31.10.2020 | von 12.03.2018 bis 31.10.2020 |
Beirat Bürgerbeteiligung | LNU | LNU stellv. ordentl. Beiratsmitglied | stellv. ordentl. Beiratsmitglied | 23.11.2020 | | von 23.11.2020 |
Beirat der Unteren Naturschutzbehörde | LNU | LNU stellv. Beiratsvorsitzender | stellv. Beiratsvorsitzender | 12.08.2021 | | von 12.08.2021 |
als sachkundiger Bürger |
Klimabeirat | LNU | LNU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 05.09.2022 | | von 05.09.2022 |
als sachkundiger Einwohner |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen | Umweltverbände | Umweltverbände Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | | von 01.03.2021 |